Børge Steen Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1976 (47 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | STENHUGGER STEEN JENSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af STENHUGGER STEEN JENSEN (47 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for nu meget længe siden i STENHUGGER STEEN JENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Børge Steen Jensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Børge nu bestreddet i 47 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STENHUGGER STEEN JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
ApS KBUS 8 NR. 1845 (Nu: STEEN JENSEN. STEN- OG BILLEDHUGGERI NYKØBING M. ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2004
Registreringsdato: 14.12.2004 -
ApS KBUS 8 NR. 1845 (Nu: STEEN JENSEN. STEN- OG BILLEDHUGGERI NYKØBING M. ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.1986
Registreringsdato: 01.10.1986 -
STENHUGGER STEEN JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.1976
Registreringsdato: 01.11.1976
Blå bog (fortsat)
Børge har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.11.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.10.1986 - 14.12.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Børge' netværk er Else Anette Solveig Sørensen.