Michael Hamish Harding
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 1994 (29 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MILFORD BRITANNIA I/S V/M.HARDING/J.HARDING (Ejer) |
Største overskud: | 2.823' DKK MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) (2016) |
Største underskud: | -2.114' DKK MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 7.447' DKK MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) (2020) |
Største gæld: | 8.633' DKK MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MILFORD BRITANNIA I/S V/M.HARDING/J.HARDING (20 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1994 ved MILFORD BRITANNIA I/S V/M.HARDING/J.HARDING som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jennifer Alethea Esther Harding at Michael Hamish Harding stiftede MILFORD BRITANNIA I/S V/M.HARDING/J.HARDING den dag i november 1994. Rollen som Ejer og Stifter havde Michael i 20 år 2 måneder, før fratrædelsen den 6. februar 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. februar 2015.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
WHB GROUP ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Milford I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MILFORD A/S
Ejerandel: 5-9.99% -
surrey holding aps
Ejerandel: 5-9.99%
Direktørposter (1)
-
surrey holding aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
MILFORD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Raaft Nordic A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023 -
Raaft Nordic A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2021
Registreringsdato: 22.09.2021 -
surrey holding aps (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.08.2021
Registreringsdato: 30.08.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
26.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
01.10.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,5% -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2021 - 12.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
21.11.1994 - 06.02.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) fremviste et overskud på 2.823' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) fremviste et underskud på 2.114' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.114' DKK (MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.243' DKK (MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -35' DKK (surrey holding aps).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Benjamin Harding.