Benjamin Harding
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Milford I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.823' DKK MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) (2016) |
Største underskud: | -2.114' DKK MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 7.447' DKK MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) (2020) |
Største gæld: | 8.633' DKK MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Milford I/S (13 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2011 hos Milford I/S med titlen som Ejer. Benjamin Harding købte en part af virksomheden d. 1. januar 2011 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Benjamin af: Wyatt Harding, Jennifer Alethea Esther Harding, Michael Hamish Harding og Aksa Schreiner Monclus. Titlen som Ejer har Benjamin nu bestreddet i 13 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-specialiseret engroshandel.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
WHB GROUP ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Milford I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MILFORD A/S
Ejerandel: 33.34-49.99% -
surrey holding aps
Ejerandel: 33.34-49.99% -
WBH Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (3)
-
surrey holding aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2021 -
WHB GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2013 -
WBH Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
MILFORD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
WBH Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023 -
WBH Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023 -
Raaft Nordic A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023
Blå bog (fortsat)
Benjamin har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
18.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Benjamin Harding er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• surrey holding aps (ejer pt. 40%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -35' DKK.
• WBH Holding ApS (ejer pt. 50%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Benjamin Harding, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) kunne offentliggøre et overskud på 2.823' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S) kunne offentliggøre et underskud på 2.114' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.114' DKK (MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.243' DKK (MILFORD P/S (Nu: MILFORD A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -35' DKK (surrey holding aps).
En af de forbindelser som går igen i Benjamin' netværk er Wyatt Harding.