Erling Svarrer
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 1984 (40 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Erling Svarrer (Ejer) |
Største overskud: | 381' DKK ERHVERVSPARKEN JELLING A/S (2020) |
Største underskud: | -164' DKK BELEK A/S (2014) |
Største egenkapital: | 3.721' DKK ERHVERVSPARKEN JELLING A/S (2023) |
Største gæld: | 12.077' DKK ERHVERVSPARKEN JELLING A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Erling Svarrer (32 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1984 i Erling Svarrer (tidligere TØMRERMESTER ERLING SVARRER) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Erling Svarrer der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Erling i 32 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. december 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERHVERVSPARKEN JELLING A/S
Ejerandel: 15-19.99%
Repræsentant (1)
-
Boligforening Golfparken
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
ERHVERVSPARKEN JELLING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Boligforening Golfparken
Tilknyttet som repræsentantDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
TØMRERMESTER ERLING SVARRER (Nu: Erling Svarrer) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
BELEK A/S (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.09.2016
Registreringsdato: 07.09.2016
Blå bog (fortsat)
Erling har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
28.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
25.03.2010 - Stadig aktiv
Ejer
18.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15,8% -
Stifter og Ejer
20.08.1984 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
17.05.2004 - 27.05.2015
Ejer
14.10.2009 - 07.09.2016
Ejerandel: 20-24.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ERHVERVSPARKEN JELLING A/S fremviste et overskud på 381' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor BELEK A/S fremviste et underskud på 164' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Erling' netværk er Viggo Steffensen.