Viggo Steffensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1987 (37 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANFOREL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.688' DKK HEVICO HOLDING A/S (Nu: NIMOST A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -18.051' DKK ApS KBUS 8 NR. 2508 (Nu: DANFOREL A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 29.747' DKK HEVICO HOLDING A/S (Nu: NIMOST A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 63.762' DKK ApS KBUS 8 NR. 2508 (Nu: DANFOREL A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 119 årsværk hos ApS KBUS 8 NR. 2508 (Nu: DANFOREL A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af VIGGO STEFFENSEN HOLDING ApS (24 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1987 hos DANFOREL A/S (tidligere ApS KBUS 8 NR. 2508) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Viggo Steffensen i 3 år 11 måneder, før stoppet d. 26. juni 1991.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 10.162' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VIGGO STEFFENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ERHVERVSPARKEN JELLING A/S
Via VIGGO STEFFENSEN HOLDING ApS -
FOMETECH A/S
Via VIGGO STEFFENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ERHVERVSPARKEN JELLING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2010 -
VIGGO STEFFENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2000
Bestyrelsesposter (2)
-
ERHVERVSPARKEN JELLING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2010 -
FOMETECH A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (39)
-
JELLING MASKINCENTER ApS (Nu: FOMETECH A/S)
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2020
Registreringsdato: 28.02.2020 -
FOMETECH A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2020
Registreringsdato: 28.02.2020 -
BELEK A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2016
Registreringsdato: 07.09.2016
Blå bog (fortsat)
Viggo har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
25.03.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,1% -
Stifter og Direktør
13.03.2000 - Stadig aktiv
Ejer
27.03.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.02.2014 - 28.02.2020
Reel ejer
17.02.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2004 - 27.05.2015
Direktør
17.05.2004 - 27.05.2015
Bestyrelsesmedlem
27.05.2015 - 07.09.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.04.2006 - 09.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Viggo Steffensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VIGGO STEFFENSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 15.365' DKK. Gennem holdingselskabet VIGGO STEFFENSEN HOLDING ApS har Viggo derfor også andele i ERHVERVSPARKEN JELLING A/S (33.34-49.99%) samt FOMETECH A/S (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Viggo Steffensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor VIGGO STEFFENSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 1.352' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor VIGGO STEFFENSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 844' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 343' DKK (HEVICO HOLDING A/S (Nu: NIMOST A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.162' DKK (ApS KBUS 8 NR. 2508 (Nu: DANFOREL A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 4.873' DKK (HEVICO HOLDING A/S (Nu: NIMOST A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.087' DKK (ApS KBUS 8 NR. 2508 (Nu: DANFOREL A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Viggo' netværk er Peter Sommer Juul.