Henrik Pigsborg Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KERSIA SKANDINAVIEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.434' DKK HYPRED SKANDINAVIEN A/S (Nu: KERSIA SKANDINAVIEN A/S) (2020) |
Største underskud: | -278' DKK HYPRED SKANDINAVIEN A/S (Nu: KERSIA SKANDINAVIEN A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 4.895' DKK HYPRED SKANDINAVIEN A/S (Nu: KERSIA SKANDINAVIEN A/S) (2020) |
Største gæld: | 13.117' DKK HYPRED SKANDINAVIEN A/S (Nu: KERSIA SKANDINAVIEN A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos HYPRED SKANDINAVIEN A/S (Nu: KERSIA SKANDINAVIEN A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KERSIA SKANDINAVIEN A/S (7 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2010 i KERSIA SKANDINAVIEN A/S (tidligere HYPRED SKANDINAVIEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Pigsborg Jensen i 7 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 30. november 2017.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med rengøringsmidler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.406' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kærgården v/Henrik Pigsborg Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Henrik Pigsborg Jensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Farma Nordic ApS
Via Henrik Pigsborg Jensen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Farma Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2018 -
Henrik Pigsborg Jensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2020
Ejendomme (4)
Tidslinje (10)
-
Kærgården v/Henrik Pigsborg Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
Farma Nordic ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.01.2020
Registreringsdato: 28.01.2020 -
Henrik Pigsborg Jensen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.01.2020
Registreringsdato: 28.01.2020
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter, Ejer og Direktør
28.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.11.2018 - 28.01.2020
Direktør og Reel ejer
06.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.05.2010 - 30.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Pigsborg Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Henrik Pigsborg Jensen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 336' DKK. Gennem holdingselskabet Henrik Pigsborg Jensen Holding ApS har Henrik derfor også andele i Farma Nordic ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Henrik Pigsborg Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor HYPRED SKANDINAVIEN A/S (Nu: KERSIA SKANDINAVIEN A/S) kunne fremvise et overskud på 1.957' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Farma Nordic ApS kunne fremvise et underskud på 32' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.406' DKK (HYPRED SKANDINAVIEN A/S (Nu: KERSIA SKANDINAVIEN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.464' DKK (HYPRED SKANDINAVIEN A/S (Nu: KERSIA SKANDINAVIEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 336' DKK (Henrik Pigsborg Jensen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jørgen Andersen.