Jørgen Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 1986 (38 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FEAS Bolig P/S (Direktør) |
Største overskud: | 82.750' DKK A/S PSE 13 NR. 1002 (Nu: FEAS Bolig P/S) (2020) |
Største underskud: | -1.054' DKK A/S PSE 13 NR. 1002 (Nu: FEAS Bolig P/S) (2022) |
Største egenkapital: | 1.422.181' DKK A/S PSE 13 NR. 1002 (Nu: FEAS Bolig P/S) (2021) |
Største gæld: | 1.832.477' DKK A/S PSE 13 NR. 1002 (Nu: FEAS Bolig P/S) (2021) |
Flest årsværk: | 608 årsværk hos C.A.C.FONDEN, AFDELING I OG II (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af FEAS Bolig P/S (22 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1986 i FEAS Bolig P/S (tidligere A/S PSE 13 NR. 1002) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jørgen Andersen i 22 år 1 måned, inden stoppet d. 1. oktober 2008.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.284' DKK.
Tidslinje (22)
-
C.A.C.FONDEN, AFDELING I OG II
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2013
Registreringsdato: 30.05.2013 -
NEWTON CONCRETE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2011
Registreringsdato: 30.06.2011 -
INCUBA SCIENCE PARK A/S (Nu: INCUBA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2009
Registreringsdato: 14.05.2009
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2003 - 30.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2007 - 30.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2007 - 14.05.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.04.2007 - 03.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år fra 1990 til 2001 hos INTERESSENTSKABET AF 1. JANUAR 1990.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 54.377' DKK (C.A.C.FONDEN, AFDELING I OG II).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 589.944' DKK (C.A.C.FONDEN, AFDELING I OG II).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 176.565' DKK (A/S PSE 13 NR. 1002 (Nu: FEAS Bolig P/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Henrik Pigsborg Jensen.