Bruno Gregers Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 1989 (35 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | A-SERVICE V/BRUNO G JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 221' DKK TWINCO A/S (Nu: Beta B A/S) (2014) |
Største underskud: | -309' DKK HOLM & BERTRAM CONSULT ApS (Nu: HOLM & BERTRAM KONSULENTER I DATATRANSMISSION ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 623' DKK TWINCO A/S (Nu: Beta B A/S) (2014) |
Største gæld: | 1.132' DKK HOLM & BERTRAM CONSULT ApS (Nu: HOLM & BERTRAM KONSULENTER I DATATRANSMISSION ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af A-SERVICE V/BRUNO G JENSEN (25 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1989 i A-SERVICE V/BRUNO G JENSEN med titlen som Ejer. Bruno Gregers Jensen erhvervede virksomheden A-SERVICE V/BRUNO G JENSEN d. 20. februar 1989. Bruno der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer bestred Bruno i 25 år, før fratrædelsen d. 28. februar 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TELEKURSER ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
HOLM & BERTRAM FINANS ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Tidslinje (24)
-
HOLM & BERTRAM FINANS ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
TELEKURSER ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
A-SERVICE V/BRUNO G JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2014
Registreringsdato: 28.02.2014
Blå bog (fortsat)
Bruno har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.02.1989 - 28.02.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
24.10.2008 - 15.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.02.1999 - 15.02.2014
Ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
14.07.1997 - 15.02.2014
Ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.03.2004 - 27.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor HOLM & BERTRAM FINANS ApS kunne offentliggøre et overskud på 102' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor HOLM & BERTRAM CONSULT ApS (Nu: HOLM & BERTRAM KONSULENTER I DATATRANSMISSION ApS) kunne offentliggøre et underskud på 300' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2' DKK (HOLM & BERTRAM FINANS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 418' DKK (HOLM & BERTRAM FINANS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 31' DKK (TELEKURSER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bruno' netværk er Steen Holm.