Steen Holm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1986 (38 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK TELESUPPORT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.180' DKK Asergo ApS (2023) |
Største underskud: | -309' DKK HOLM & BERTRAM CONSULT ApS (Nu: HOLM & BERTRAM KONSULENTER I DATATRANSMISSION ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 981' DKK Asergo Scandinavia ApS (Nu: Kube8 ApS) (2022) |
Største gæld: | 2.080' DKK Asergo Scandinavia ApS (Nu: Kube8 ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Asergo Scandinavia ApS (Nu: Kube8 ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af TELEKURSER ApS (32 år 7 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1986 i DANSK TELESUPPORT ApS (tidligere HOLM & BERTRAM ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Steen Holm i 7 år 9 måneder, inden stoppet d. 11. oktober 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. december 1993.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
TELEKURSER ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
HOLM & BERTRAM FINANS ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
TMM TRADING V/STEEN HOLM
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Søgaard Horses ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Fat Pony ApS
Via Søgaard Horses ApS
Direktørposter (4)
-
Fat Pony ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2018 -
TELEKURSER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.1992 -
Søgaard Horses ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2016 -
HOLM & BERTRAM FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.1998
Repræsentant (2)
-
Søholm 4H
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.05.2023 -
4H-Søholms venner
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Asergo ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
4H-Søholms venner
Tilknyttet som repræsentantDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
Asergo Scandinavia ApS (Nu: Kube8 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
Asergo ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023
Blå bog (fortsat)
Steen har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
24.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
14.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
03.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Søgaard Horses IVS (Nu: Søgaard Horses ApS) fremviste et overskud på 112' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor HOLM & BERTRAM CONSULT ApS (Nu: HOLM & BERTRAM KONSULENTER I DATATRANSMISSION ApS) fremviste et underskud på 309' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.180' DKK (Asergo ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 2' DKK (Fat Pony ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 864' DKK (Asergo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 31' DKK (TELEKURSER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Bruno Gregers Jensen.