Hans Henrik Termansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1996 (28 år) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSUDLEJNING V/SUSANNE MADSEN OG HANS HENRIK TERMANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 20.445' DKK MI TRADING ApS (Nu: MI A/S) (2022) |
Største underskud: | -7.240' DKK MASKINHANDLER INDKØBSRINGEN A.M.B.A. (Nu: MI INDKØBSRINGEN A.M.B.A.) (2014-15) |
Største egenkapital: | 60.601' DKK MI TRADING ApS (Nu: MI A/S) (2023) |
Største gæld: | 257.460' DKK MASKINHANDLER INDKØBSRINGEN A.M.B.A. (Nu: MI INDKØBSRINGEN A.M.B.A.) (2013-14) |
Flest årsværk: | 60 årsværk hos MI TRADING ApS (Nu: MI A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMSUDLEJNING V/SUSANNE MADSEN OG HANS HENRIK TERMANSEN (21 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1996 ved EJENDOMSUDLEJNING V/SUSANNE MADSEN OG HANS HENRIK TERMANSEN som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Susanne Termansen at Hans Henrik Termansen stiftede EJENDOMSUDLEJNING V/SUSANNE MADSEN OG HANS HENRIK TERMANSEN den dag i oktober 1996. Rollen som Ejer og Stifter havde Hans i 21 år 3 måneder, før fratrædelsen den 26. januar 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 26. januar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANS HENRIK TERMANSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KORN HOLDING ApS
Via HANS HENRIK TERMANSEN ApS -
ALMAS KORN A/S
Via KORN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
HANS HENRIK TERMANSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2006 -
KORN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2013 -
ALMAS KORN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
KORN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2013 -
ALMAS KORN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
EJENDOMSUDLEJNING V/SUSANNE MADSEN OG HANS HENRIK TERMANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.01.2018
Registreringsdato: 26.01.2018 -
MASKINHANDLER INDKØBSRINGEN A.M.B.A. (Nu: MI INDKØBSRINGEN A.M.B.A.)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2014
Registreringsdato: 28.05.2014 -
MI TRADING ApS (Nu: MI A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2014
Registreringsdato: 28.05.2014
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43,75% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
27.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43,75% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.1996 - 26.01.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2008 - 28.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Henrik Termansen ejer desuden også holdingselskabet KORN HOLDING ApS (ejer lige nu 43,75%). Gennem holdingselskabet KORN HOLDING ApS ejes der også andele i ALMAS KORN A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Hans Henrik Termansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Hans Henrik Termansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved ALMAS KORN A/S der præsenterede et overskud på 12.414' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved MASKINHANDLER INDKØBSRINGEN A.M.B.A. (Nu: MI INDKØBSRINGEN A.M.B.A.) der præsenterede et underskud på 7.240' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 3 måneder fra 2013 til i dag hos ALMAS KORN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12.450' DKK (MI TRADING ApS (Nu: MI A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 60.601' DKK (MI TRADING ApS (Nu: MI A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.239' DKK (ALMAS PARK & FRITID A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Anders Kristian Jensen.