Anders Kristian Jensen
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1984 - 31. dec. 2022 |
Karrieren startede hos: | Bortforpagter Anders Kristian Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 12.414' DKK ALMAS KORN A/S (2021-22) |
Største underskud: | -6.207' DKK ALMAS HOLDING A/S (Nu: ALMAS HOLDING ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 24.221' DKK KORN HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 74.730' DKK AALBORG MASKINFORRETNING A/S (Nu: Almas Agro A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos AALBORG MASKINFORRETNING A/S (Nu: Almas Agro A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bortforpagter Anders Kristian Jensen (40 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1984 ved Bortforpagter Anders Kristian Jensen (tidligere BORTFORPAGTER ANDERS KRISTIAN JENSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anders Kristian Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Anders i 40 år 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2024.
Virksomheden opererede indenfor dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANDERS JENSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KORN HOLDING ApS
Via ANDERS JENSEN ApS -
ALMAS KORN A/S
Via KORN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
ANDERS JENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
KORN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2013 -
ALMAS KORN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2013
Tidslinje (12)
-
BORTFORPAGTER ANDERS KRISTIAN JENSEN (Nu: Bortforpagter Anders Kristian Jensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
AV Trees I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
AV Trees I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
27.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43,75% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
27.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43,75% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1984 - 30.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2019 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anders Kristian Jensen ejer desuden også holdingselskabet KORN HOLDING ApS (ejer lige nu 43,75%). Gennem holdingselskabet KORN HOLDING ApS ejes der også andele i ALMAS KORN A/S (100%).
Se også koncerndiagram for Anders Kristian Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor ANDERS JENSEN ApS kunne fremvise et overskud på 2.752' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor ANDERS JENSEN ApS kunne fremvise et underskud på 46' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 9.344' DKK (ALMAS KORN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 24.143' DKK (KORN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 16.279' DKK (ANDERS JENSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Hans Henrik Termansen.