Preben Boje Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 17. maj 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PREBEN BØJE HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 323' DKK Inventor Holding IVS (Nu: Rodee ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -1.471' DKK DACOFI HOLDING ApS (Nu: DACOFI ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 510' DKK DACOFI ApS (Nu: ACPP Aps) (2014-15) |
Største gæld: | 1.957' DKK DACOFI HOLDING ApS (Nu: DACOFI ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Science Brew Food Hub ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ACPP Aps (9 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1999 hos PREBEN BØJE HANSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Preben Boje Hansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Preben i 5 år 8 måneder, før stoppet d. 14. februar 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kontrol af levnedsmidler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 14. februar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Roccacasale ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Rodee ApS
Via Roccacasale ApS
Direktørposter (2)
-
Rodee ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2018 -
Roccacasale ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2022
Tidslinje (23)
-
Science Brew ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Science Brew Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Inventor Holding IVS (Nu: Rodee ApS) (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.10.2022
Registreringsdato: 17.10.2022
Blå bog (fortsat)
Preben har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
05.10.2022 - Stadig aktiv
Direktør
15.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
20.12.2018 - 17.09.2024
Reel ejer
20.05.2020 - 16.10.2022
Reel ejer
17.10.2022 - 17.09.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
20.12.2018 - 17.09.2024
Reel ejer
11.10.2022 - 17.09.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
11.09.2018 - 16.09.2018
Reel ejer
11.09.2018 - 16.10.2022
Direktør
11.09.2018 - Stadig aktiv
Ejer
17.09.2018 - 17.10.2022
Reel ejer
17.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
05.07.2019 - 19.05.2020
Reel ejer
20.05.2020 - 19.08.2021
Reel ejer
20.08.2021 - 01.02.2022
Ejerandel: 23,3%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Inventor Holding IVS (Nu: Rodee ApS) kunne offentliggøre et overskud på 323' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor DACOFI HOLDING ApS (Nu: DACOFI ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.471' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 323' DKK (Inventor Holding IVS (Nu: Rodee ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (Science Brew ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 248' DKK (Inventor Holding IVS (Nu: Rodee ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Solar Energy Solutions ApS (Nu: Roccacasale ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Laurits Peter Holm Hoppe.