Laurits Peter Holm Hoppe
Erhvervsaktiv siden: | 14. jul. 1995 (29 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Holm & Hoppe v/Laurits Peter Holm Hoppe (Ejer) |
Største overskud: | 323' DKK Rodee ApS (2022-23) |
Største underskud: | -20' DKK Science Brew Food Hub ApS (2022) |
Største egenkapital: | 248' DKK Holm Hoppe Consulting IVS (Nu: Holm Hoppe Consulting ApS) (2023) |
Største gæld: | 70' DKK Holm Hoppe Consulting IVS (Nu: Holm Hoppe Consulting ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Science Brew Food Hub ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Holm & Hoppe v/Laurits Peter Holm Hoppe (19 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1995 ved Holm & Hoppe v/Laurits Peter Holm Hoppe (tidligere FIRMA LAURITS HOLM) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Laurits Peter Holm Hoppe der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Laurits i 19 år 1 måned, før fratrædelsen den 1. september 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen glarmestervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Holm Hoppe Consulting ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Rodee ApS
Via Holm Hoppe Consulting ApS
Direktørposter (3)
-
Rodee ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2022 -
Holm Hoppe Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2018 -
Roccacasale ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Science Brew Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Science Brew ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Science Brew Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024
Blå bog (fortsat)
Laurits har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
28.10.2022 - Stadig aktiv
Ejer
17.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Holm Hoppe Consulting ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
11.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
20.12.2018 - 17.09.2024
Reel ejer
20.05.2020 - 16.10.2022
Reel ejer
17.10.2022 - 17.09.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.12.2018 - 17.09.2024
Reel ejer
11.10.2022 - 17.09.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
08.04.2019 - 05.10.2022
Direktør
08.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Rodee ApS fremviste et overskud på 323' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Holm Hoppe Consulting IVS (Nu: Holm Hoppe Consulting ApS) fremviste et underskud på 8' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 323' DKK (Rodee ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (Science Brew ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 248' DKK (Rodee ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Solar Energy Solutions IVS (Nu: Roccacasale ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Laurits' netværk er Preben Boje Hansen.