Steen Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. maj 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HERTECH V/STEEN-NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 9' DKK ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) (2017) |
Største underskud: | -22' DKK ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 49' DKK ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) (2022) |
Største gæld: | 434' DKK ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af HERTECH V/STEEN-NIELSEN (35 år 4 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1989 hos HERTECH V/STEEN-NIELSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Steen Nielsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Steen nu bestreddet i 35 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HERTECH V/STEEN-NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
RotaPure Lab. Instruments Operations IVS
Fratrådt som direktørDato: 08.12.2021
Registreringsdato: 08.12.2021 -
RotaPure Lab. Instruments Operations IVS
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018 -
ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2017
Registreringsdato: 01.02.2017
Blå bog (fortsat)
Steen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
12.05.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
30.04.2018 - 08.12.2021
Ejerandel: 40% -
Stifter, Direktør og Ejer
02.12.2014 - 31.01.2017
Direktør
19.08.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) kunne offentliggøre et overskud på 9' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) kunne offentliggøre et underskud på 22' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Janus Schou Jakobsen.