Janus Schou Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vestigium v/J Jakobsen/L Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 9' DKK ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) (2017) |
Største underskud: | -22' DKK ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 49' DKK ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) (2022) |
Største gæld: | 434' DKK ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af JSJ Design v/Janus Schou Jakobsen (12 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1999 ved Vestigium v/J Jakobsen/L Nielsen (tidligere Vestigium Web Design v/Janus Jakobsen og Lars Nielsen) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Lars Peter Wiberg Nielsen at Janus Schou Jakobsen stiftede Vestigium v/J Jakobsen/L Nielsen den dag i april 1999. Rollen som Ejer og Stifter bestred Janus i 5 år 2 måneder, før stoppet den 8. juli 2004.
Virksomheden opererede indenfor anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 8. juli 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JSJ Design v/Janus Schou Jakobsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
RotaPure Lab. Instruments Operations IVS
Fratrådt som direktørDato: 08.12.2021
Registreringsdato: 08.12.2021 -
RotaPure Lab. Instruments Operations IVS
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018 -
ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2017
Registreringsdato: 01.02.2017
Blå bog (fortsat)
Janus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
30.04.2018 - 08.12.2021
Ejerandel: 40% -
Stifter, Direktør og Ejer
02.12.2014 - 31.01.2017
Direktør
19.08.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
12.04.1999 - 08.07.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) kunne offentliggøre et overskud på 9' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS IVS (Nu: ROTAPURE LAB. INSTRUMENTS ApS) kunne offentliggøre et underskud på 22' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Janus' netværk er Steen Nielsen.