Thorstein Berg Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 1997 (27 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | QUATTRO HOUSE DENMARK K/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.871' DKK QUATTRO HOUSE DENMARK ApS (2020) |
Største underskud: | -45' DKK FRTR ApS (2018) |
Største egenkapital: | 4.761' DKK QUATTRO HOUSE DENMARK ApS (2023) |
Største gæld: | 2.989' DKK QUATTRO HOUSE DENMARK ApS (2017) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos QUATTRO HOUSE DENMARK ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af FRTR ApS (14 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1997 i QUATTRO HOUSE DENMARK K/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Thorstein Berg Rasmussen i 9 år, før fratrædelsen d. 30. juni 2006.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THORSTEIN RASMUSSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FRTR ApS
Via THORSTEIN RASMUSSEN ApS -
QUATTRO HOUSE DENMARK ApS
Via THORSTEIN RASMUSSEN ApS
Direktørposter (1)
-
THORSTEIN RASMUSSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2010
Repræsentant (1)
-
KFUM Spejderne Glumsø Gruppe
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.07.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
KFUM Spejderne Glumsø Gruppe
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.07.2023
Registreringsdato: 18.07.2023 -
Thorsteins.dk ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.09.2022
Registreringsdato: 27.09.2022 -
Thorsteins.dk ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022
Blå bog (fortsat)
Thorstein har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Direktør og Ejer
23.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
03.09.2021 - 27.09.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.02.2002 - 14.10.2016
Ejer
14.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via THORSTEIN RASMUSSEN ApS
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor THORSTEIN RASMUSSEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 780' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor QUINNTUS ApS kunne offentliggøre et underskud på 23' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.452' DKK (QUATTRO HOUSE DENMARK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.761' DKK (QUATTRO HOUSE DENMARK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.121' DKK (FRTR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thorstein' netværk er Frank Rasmussen.