Frank Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 1981 (43 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | RASMUSSEN & OLSEN DANMARK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.871' DKK QUATTRO HOUSE DENMARK ApS (2020) |
Største underskud: | -1.234' DKK Dormus A/S (2018) |
Største egenkapital: | 9.306' DKK FRANK RASMUSSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 3.430' DKK Dormus A/S (2018) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Dormus A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af ARKITEKT FRANK RASMUSSEN (42 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1981 i RASMUSSEN & OLSEN DANMARK ApS (tidligere F. OLSEN HUSE SALG ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Frank Rasmussen i 26 år 11 måneder, inden stoppet d. 4. januar 2008.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. januar 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ARKITEKT FRANK RASMUSSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FRANK RASMUSSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FRTR ApS
Via FRANK RASMUSSEN HOLDING ApS -
QUATTRO HOUSE DENMARK ApS
Via FRANK RASMUSSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
FRTR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2002 -
QUATTRO HOUSE DENMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2006 -
FRANK RASMUSSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2007
Ejendomme (4)
Tidslinje (25)
-
ApS KBIL 38 NR. 1502 (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023 -
K/S BALTICON (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022 -
K/S BALTICON (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022
Blå bog (fortsat)
Frank har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.06.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
27.02.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 76% -
Stifter og Ejer
01.04.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.10.1999 - 16.12.2022
Ejer
31.12.2005 - 23.05.2023
Ejerandel: 50%
Frank Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FRANK RASMUSSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.306' DKK. Igennem sit holdingselskab FRANK RASMUSSEN HOLDING ApS har Frank dermed også ejerandele i FRTR ApS (66.66-89.99%) & QUATTRO HOUSE DENMARK ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Frank Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor QUATTRO HOUSE DENMARK ApS fremviste et overskud på 1.871' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor K/S BALTICON fremviste et underskud på 136' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.452' DKK (QUATTRO HOUSE DENMARK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.306' DKK (FRANK RASMUSSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.121' DKK (FRTR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Thorstein Berg Rasmussen.