Helge Stadsvold
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JetSet Show Production I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af JetSet Show Production I/S (25 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1998 hos JetSet Show Production I/S (tidligere JET SET LYD & LYS V/HELGE STADSVOLD & THOMAS EGEBAK STADSVOLD) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Thomas Egebak Stadsvold at Helge Stadsvold stiftede JetSet Show Production I/S den dag i november 1998. Titlen som Ejer og Stifter har Helge nu besiddet i 25 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JetSet Show Production I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
PLASMA ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2006
Registreringsdato: 04.05.2006 -
PLASMA ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2000
Registreringsdato: 01.08.2000 -
JET SET LYD & LYS V/HELGE STADSVOLD & THOMAS EGEBAK STADSVOLD (Nu: JetSet Show Production I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.1998
Registreringsdato: 01.11.1998
Blå bog (fortsat)
Helge har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2000 - 04.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Helge' netværk er Thomas Egebak Stadsvold.