Thomas Egebak Stadsvold
Erhvervsaktiv: | 1. dec. 1997 - 30. jun. 2004 |
Karrieren startede hos: | JetSet Event (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af JetSet Event (26 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1997 hos JetSet Event (tidligere JET SET V/THOMAS EGEBAK STADSVOLD) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Thomas Egebak Stadsvold og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Thomas nu besiddet i 26 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JetSet Event
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
JetSet Show Production I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (6)
-
PLASMA ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2006
Registreringsdato: 04.05.2006 -
Malibu Dreams I/S v/Thomas Egebak Stadsvold og Søren Bak Petersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2004
Registreringsdato: 30.06.2004 -
Malibu Dreams I/S v/Thomas Egebak Stadsvold og Søren Bak Petersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2004
Registreringsdato: 01.04.2004
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2000 - 04.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2004 - 30.06.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Helge Stadsvold.