Finn Rex Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1981 (42 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | VOGNMAND FINN REX KRISTENSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af VOGNMAND FINN REX KRISTENSEN (42 år 11 måneder) |
Det begyndte den dag i 1981 i VOGNMAND FINN REX KRISTENSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Finn Rex Kristensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Finn nu besiddet i 42 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen taxikørsel.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VOGNMAND FINN REX KRISTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
ODENSE TAXI A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.05.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
ODENSE TAXI A.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2002
Registreringsdato: 07.05.2002 -
ODENSE TAXI A.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.1997
Registreringsdato: 24.03.1997 -
ODENSE TAXI A.M.B.A. (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.1997
Registreringsdato: 18.03.1997
Blå bog (fortsat)
Finn har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.03.1997 - 18.03.1997
Bestyrelsesmedlem
07.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 5 måneder fra 2002 til i dag hos ODENSE TAXI A.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Kenny Petersen.