Svend Jørgen Lyse Smidstrup
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 1984 (39 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYSEGÅRD SVINEPRODUKTION ApS (Direktør) |
Største overskud: | 199' DKK LYSEGÅRD A/S (2015) |
Største underskud: | -909' DKK LYSEGÅRD A/S (2021) |
Største egenkapital: | 10.375' DKK LYSEGÅRD A/S (2016) |
Største gæld: | 10.912' DKK LYSEGÅRD A/S (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LYSEGÅRD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Vandmøllevej (24 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1984 hos LYSEGÅRD SVINEPRODUKTION ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Svend Jørgen Lyse Smidstrup i 23 år 4 måneder, inden stoppet den 12. maj 2008.
Virksomhedens branche var dengang indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SJS Lysegård Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LYSEGÅRD A/S
Via SJS Lysegård Holding ApS
Direktørposter (1)
-
SJS Lysegård Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
BSJLS Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
SJS Lysegård Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
SJS Lysegård Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023
Blå bog (fortsat)
Svend har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
16.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.09.2022 - 16.06.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.01.1999 - 18.10.2017
Direktør
01.01.1999 - 18.10.2017
Ejer
12.05.2008 - 01.10.2017
Reel ejer
26.08.2022 - 26.08.2022
Ejer
26.08.2022 - 06.09.2022
Reel ejer
27.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.09.1993 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.03.2000 - 12.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Svend Jørgen Lyse Smidstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SJS Lysegård Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.043' DKK. Gennem sit holdingselskab SJS Lysegård Holding ApS har Svend dermed også andele i LYSEGÅRD A/S (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Svend Jørgen Lyse Smidstrup, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor LYSEGÅRD A/S landede et overskud på 199' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LYSEGÅRD A/S landede et underskud på 346' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 330' DKK (LYSEGÅRD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.204' DKK (LYSEGÅRD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.043' DKK (SJS Lysegård Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Birgitte Holck Smidstrup.