Ivan Dalsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1983 (41 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER IVAN DALSGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 12.414' DKK ALMAS KORN A/S (2021-22) |
Største underskud: | -135' DKK ApS SMBK NR. 1741 (Nu: BEMKON ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 24.221' DKK KORN HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 24.478' DKK ALMAS KORN A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos ALMAS KORN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER IVAN DALSGAARD (41 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1983 hos GÅRDEJER IVAN DALSGAARD som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ivan Dalsgaard og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Ivan nu besiddet i 41 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GÅRDEJER IVAN DALSGAARD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KORN HOLDING ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ALMAS KORN A/S
Via KORN HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
KORN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2013 -
ALMAS KORN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
KORN HOLDING ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2013
Registreringsdato: 27.06.2013 -
ALMAS KORN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2013
Registreringsdato: 27.06.2013 -
KORN HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2013
Registreringsdato: 27.06.2013
Blå bog (fortsat)
Ivan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
27.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
27.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via KORN HOLDING ApS -
Stifter og Ejer
01.04.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.05.2006 - 12.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.05.1997 - 29.03.1999
Bestyrelsesmedlem
29.03.1999 - 11.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Ivan Dalsgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos ALMAS KORN A/S der præsenterede et overskud på 12.414' DKK.
Ivan har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 3 måneder fra 2013 til i dag hos KORN HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 9.344' DKK (ALMAS KORN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 24.143' DKK (KORN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 639' DKK (ApS SMBK NR. 1741 (Nu: BEMKON ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ivan' netværk er Hans Henrik Termansen.