Anni Johanne Engelholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1983 (41 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S HELLERUP ERHVERVSINVEST I (Ejer) |
Største overskud: | 461' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER, SPEC. LÆGER ENGELHOLM & LAGER ApS (2017) |
Største underskud: | -273' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER, SPEC. LÆGER ENGELHOLM & LAGER ApS (2016) |
Største egenkapital: | 473' DKK PRAKSIS HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 487' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER, SPEC. LÆGER ENGELHOLM & LAGER ApS (2016) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER, SPEC. LÆGER ENGELHOLM & LAGER ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S HELLERUP ERHVERVSINVEST I (21 år 4 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1983 ved I/S HELLERUP ERHVERVSINVEST I i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Jørgen Birger Dybbro Friis-Hansen, Teddy Leif Skov Hansen, Niels Hvass Hansen, Bregitta Anna Cramon, Helge Møller Christensen, Hjørdis Krogård Hansen, Carl-Peter Bosse Poulsen, Jørgen Mogensen, Kurt Nordal Petersen, Per Værndal, Kim John Larsen, Johan Münster-Swendsen, Jørgen Jakobsen, Iver Larsen, AAGE VESTERGAARD ApS at Anni Johanne Engelholm stiftede I/S HELLERUP ERHVERVSINVEST I den dag i februar 1983. Rollen som Ejer og Stifter havde Anni i 21 år 4 måneder, før fratrædelsen den 15. juni 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Praksis Holding AJE ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Praksis Holding AJE ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022 -
Praksis Holding AJE ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
Praksis Holding AJE ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2020
Registreringsdato: 22.12.2020
Blå bog (fortsat)
Anni har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
06.05.2015 - Stadig aktiv
Ejer
10.08.2015 - 21.12.2020
Reel ejer
22.12.2020 - 21.12.2021
Ejer
22.12.2020 - 21.12.2022
Reel ejer
22.12.2021 - 21.12.2022
Ejer
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 72% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2010 - 31.12.2018
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.06.2010 - 06.05.2015
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.05.1999 - 30.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.1983 - 15.06.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER, SPEC. LÆGER ENGELHOLM & LAGER ApS landede et overskud på 461' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER, SPEC. LÆGER ENGELHOLM & LAGER ApS landede et underskud på 273' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11' DKK (ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER, SPEC. LÆGER ENGELHOLM & LAGER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (Praksis Holding AJE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 173' DKK (ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER, SPEC. LÆGER ENGELHOLM & LAGER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -60' DKK (Praksis Holding AJE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anni' netværk er Lars Henning Engelholm.