Lars Henning Engelholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADCendo ApS (Ejer) |
Største overskud: | 115' DKK Praksis Holding AJE ApS (2017) |
Største underskud: | -175.806' DKK ADCendo ApS (2023) |
Største egenkapital: | 106.611' DKK ADCendo ApS (2023) |
Største gæld: | 28.999' DKK ADCendo ApS (2023) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos ADCendo ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Engelholm ApS (7 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2017 hos ADCendo ApS som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med partnerne Niels Behrendt, Christoffer Fagernæs Nielsen, Next Stage Ventures ApS at Lars Henning Engelholm stiftede ADCendo ApS den dag i juli 2017. Titlen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Lars nu besiddet i 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Praksis Holding AJE ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Engelholm ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PanTarg ApS
Via Engelholm ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
PanTarg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2024 -
Engelholm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2017
Repræsentant (1)
-
Dansk Selskab for Cancerforskning
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
PanTarg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.05.2024
Registreringsdato: 02.05.2024 -
ADCendo ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023 -
Praksis Holding AJE ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
02.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Repræsentant
17.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
23.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2017 - 23.08.2017
Reel ejer
01.07.2017 - 26.04.2021
Direktør
01.07.2017 - 27.04.2021
Reel ejer
27.04.2021 - 27.04.2021
Bestyrelsesmedlem
27.04.2021 - 16.03.2023
Ejerandel: 12,8% -
Ejer
22.12.2020 - 21.12.2021
Ejer
22.12.2021 - 21.12.2022
Ejer
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Lars Henning Engelholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Engelholm ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 110' DKK. Igennem sit holdingselskab Engelholm ApS har Lars dermed også ejerandele i PanTarg ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Henning Engelholm, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Engelholm ApS fremviste et overskud på 102' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ADCendo ApS fremviste et underskud på 20.775' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9' DKK (Engelholm ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 175.806' DKK (ADCendo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 106.611' DKK (ADCendo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -60' DKK (Praksis Holding AJE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Anni Johanne Engelholm.