Anette Holm Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1999 (25 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | HOLM MØLLER V/ANETTE HOLM HANSEN & KURT MØLLER (Ejer) |
Største overskud: | 29.543' DKK ORTOS HOLDING A/S (Nu: BANROB A/S) (2018) |
Største underskud: | -3.664' DKK ORTOS A/S (2023) |
Største egenkapital: | 45.802' DKK ORTOS HOLDING A/S (Nu: BANROB A/S) (2018) |
Største gæld: | 27.905' DKK ZIBO A/S (Nu: ZiboCare A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 77 årsværk hos ORTOS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Amaze-Me.Com /Anette Holm Hansen (2 år) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1999 hos HOLM MØLLER V/ANETTE HOLM HANSEN & KURT MØLLER som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Kurt Laurits West Møller at Anette Holm Møller stiftede HOLM MØLLER V/ANETTE HOLM HANSEN & KURT MØLLER den dag i august 1999. Titlen som Ejer og Stifter havde Anette i 11 måneder, inden stoppet den 31. juli 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dagplejemødre. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. juli 2000.
Bestyrelsesposter (3)
-
Eftertid Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2024 -
Eftertid A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2024 -
Selskabet af 18.04.2024 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2024
Tidslinje (15)
-
Klimapartnerskabet A/S (Nu: Selskabet af 18.04.2024 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
Eftertid A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Eftertid Holding ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024
Blå bog (fortsat)
Anette har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2013 - 17.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2013 - 04.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ZIBO A/S (Nu: ZiboCare A/S) fremviste et overskud på 10.452' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor ATHENE HEALTHCARE A/S (Nu: MX Life A/S) fremviste et underskud på 107' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.664' DKK (ORTOS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.769' DKK (ORTOS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.320' DKK (ZIBO A/S (Nu: ZiboCare A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Erik Vind.