Kim Jørgensen
Erhvervsaktiv: | 15. okt. 1992 - 19. sep. 2005 |
Karrieren startede hos: | TAXIVOGNMAND KIM JØRGENSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af TAXIVOGNMAND KIM JØRGENSEN (31 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1992 i TAXIVOGNMAND KIM JØRGENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kim Jørgensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Kim nu bestreddet i 31 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen taxikørsel.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TAXIVOGNMAND KIM JØRGENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
ODENSE TAXI A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Kasserer)Indtrådt: 25.04.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Akom Vinimport I/S (Nu: Akom Vinimport I/S v/Jens Slotman & Kim Jørgensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.09.2005
Registreringsdato: 19.09.2005 -
Akom Vinimport I/S (Nu: Akom Vinimport I/S v/Jens Slotman & Kim Jørgensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2002
Registreringsdato: 01.09.2002 -
ODENSE TAXI A.M.B.A. (Kasserer)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2001
Registreringsdato: 25.04.2001
Blå bog (fortsat)
Kim har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.03.1997 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
25.04.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.10.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2002 - 19.09.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Kenny Petersen.