Jesper Engell
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DKT v/Jesper Engell (Ejer) |
Største overskud: | 2.067' DKK Dansk Kurer & Transportservice ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.495' DKK DANSK KURER & TRANSPORT ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 2.284' DKK Dansk Kurer & Transportservice ApS (2021-22) |
Største gæld: | 4.631' DKK DANSK KURER & TRANSPORT ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos DANSK KURER & TRANSPORT ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af E HOLDING ApS (17 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1998 ved DKT v/Jesper Engell (tidligere BRIL AS V/JESPER ENGELL) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jesper Engell der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jesper i 8 år 2 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen vognmandsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. februar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
E HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DANSK KURER & TRANSPORT ApS
Via E HOLDING ApS -
Dansk Kurer & Transportservice ApS
Via E HOLDING ApS -
Emocean Travel ApS
Via E HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Emocean Travel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2020 -
E HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2007 -
Dansk Kurer & Transportservice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Nonstop ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.03.2023
Registreringsdato: 12.03.2023 -
Emocean Travel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.08.2020
Registreringsdato: 17.08.2020 -
Dansk Kurer & Transportservice ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.09.2019
Registreringsdato: 12.09.2019
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.08.2020 - 19.06.2023
Direktør
17.08.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.02.2017 - 12.03.2023
Ejerandel: 25% -
Direktør
27.02.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2014 - 01.10.2014
Reel ejer
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jesper Engell er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn E HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.852' DKK. Gennem sit holdingselskab E HOLDING ApS har Jesper dermed også andele i DANSK KURER & TRANSPORT ApS (50-66.65%), Dansk Kurer & Transportservice ApS (50-66.65%) og Emocean Travel ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Engell, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Dansk Kurer & Transportservice ApS landede et overskud på 2.067' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor DANSK KURER & TRANSPORT ApS landede et underskud på 1.495' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.080' DKK (Dansk Kurer & Transportservice ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.485' DKK (DANSK KURER & TRANSPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.852' DKK (E HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -3.808' DKK (DANSK KURER & TRANSPORT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Brian Wellberg Nordli.