Brian Wellberg Nordli
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | F.C.K. Service v/Brian Wellberg Nordli (Ejer) |
Største overskud: | 2.067' DKK Dansk Kurer & Transportservice ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.495' DKK DANSK KURER & TRANSPORT ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 2.284' DKK Dansk Kurer & Transportservice ApS (2021-22) |
Største gæld: | 4.631' DKK DANSK KURER & TRANSPORT ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos DANSK KURER & TRANSPORT ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af FCK HOLDING ApS (17 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1999 i F.C.K. Service v/Brian Wellberg Nordli (tidligere f C Kurer v/Brian Wellberg Nordli) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Brian Wellberg Nordli der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Brian i 7 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 28. februar 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen kurertjeneste og udbringning af dagblade. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. februar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FCK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DANSK KURER & TRANSPORT ApS
Via FCK HOLDING ApS -
Dansk Kurer & Transportservice ApS
Via FCK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Dansk Kurer & Transportservice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2019 -
FCK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2007
Tidslinje (10)
-
Dansk Kurer & Transportservice ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.09.2019
Registreringsdato: 12.09.2019 -
DANSK KURER & TRANSPORT ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2014
Registreringsdato: 01.10.2014 -
DANSK KURER & TRANSPORT ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2014
Registreringsdato: 01.10.2014
Blå bog (fortsat)
Brian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.02.2017 - 12.03.2023
Ejerandel: 25% -
Direktør
27.02.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2014 - 01.10.2014
Reel ejer
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.12.1999 - 28.02.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Brian Wellberg Nordli er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FCK HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.341' DKK. Gennem holdingselskabet FCK HOLDING ApS har Brian derfor også andele i DANSK KURER & TRANSPORT ApS (50-66.65%) & Dansk Kurer & Transportservice ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Brian Wellberg Nordli, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Dansk Kurer & Transportservice ApS kunne fremvise et overskud på 2.067' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor DANSK KURER & TRANSPORT ApS kunne fremvise et underskud på 1.495' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.080' DKK (Dansk Kurer & Transportservice ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.485' DKK (DANSK KURER & TRANSPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.585' DKK (Dansk Kurer & Transportservice ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -3.808' DKK (DANSK KURER & TRANSPORT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Jesper Engell.