Bente Østergaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1985 (38 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FANØ DYREKLINIK V/BENTE ØSTERGAARD NIELSEN (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af FANØ DYREKLINIK V/BENTE ØSTERGAARD NIELSEN (38 år 11 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1985 hos FANØ DYREKLINIK V/BENTE ØSTERGAARD NIELSEN som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Bente Østergaard Nielsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Bente nu besiddet i 38 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor dyrlæger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FANØ DYREKLINIK V/BENTE ØSTERGAARD NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Danish Food Consult I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
FM HOLDING I ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.05.2015
Registreringsdato: 20.05.2015 -
Danish Food Consult I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.05.2013
Registreringsdato: 14.05.2013 -
FANØ MEJERI A/S (Nu: NORFAN A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.10.2006
Registreringsdato: 20.10.2006
Blå bog (fortsat)
Bente har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.05.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.10.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
28.12.2018 - 29.08.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
22.11.2017 - 29.08.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.11.2017 - 21.04.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Bente' netværk er Kai Holm Jensen.