Kai Holm Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FANØ MEJERI ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25.987' DKK FANØ VAND A/S (2017) |
Største underskud: | -22.842' DKK FANØ VAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 151.004' DKK FANØ VAND A/S (2023) |
Største gæld: | 79.956' DKK FANØ VAND A/S (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos FANØ VAND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FM HOLDING I ApS (13 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1990 i FANØ MEJERI ApS (tidligere ApS KBIL 38 NR. 1099) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kai Holm Jensen i 6 år 5 måneder, inden stoppet d. 17. juni 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. juli 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Danish Food Consult I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
FANØ VAND A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
FM HOLDING I ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.05.2015
Registreringsdato: 20.05.2015 -
FM HOLDING I ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.02.2015
Registreringsdato: 03.02.2015
Blå bog (fortsat)
Kai har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.05.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2014 - 31.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
29.08.2001 - 20.05.2015
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
15.06.2005 - 18.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.09.2001 - 20.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kai' netværk er Bente Østergaard Nielsen.