Søren Fæster
Erhvervsaktiv siden: | 26. apr. 1994 (30 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKIBUTIKKEN I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cs Trade - Virklund Fritid og Kultur Mad og Catering I/S (27 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1994 ved SKIBUTIKKEN I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Niels-Henrik Buch, Christian Lysdahl Simonsen at Søren Fæster stiftede SKIBUTIKKEN I/S den dag i april 1994. Rollen som Ejer og Stifter bestred Søren i 6 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2000.
Virksomheden opererede indenfor sportsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cs Trade - Virklund Fritid og Kultur Mad og Catering I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
SKIBUTIKKEN I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2000
Registreringsdato: 31.12.2000 -
CS TRADE I/S (Nu: Cs Trade - Virklund Fritid og Kultur Mad og Catering I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.04.1997
Registreringsdato: 25.04.1997 -
SKIBUTIKKEN I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.04.1994
Registreringsdato: 26.04.1994
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
25.04.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.02.2018 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
26.04.1994 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Christian Lysdahl Simonsen.