Christian Lysdahl Simonsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. apr. 1994 (30 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKIBUTIKKEN I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cs Trade - Virklund Fritid og Kultur Mad og Catering I/S (27 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1994 i SKIBUTIKKEN I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Niels-Henrik Buch, Søren Fæster at Christian Lysdahl Simonsen stiftede SKIBUTIKKEN I/S den dag i april 1994. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Christian i 6 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen sportsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cs Trade - Virklund Fritid og Kultur Mad og Catering I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
SKIBUTIKKEN I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2000
Registreringsdato: 31.12.2000 -
CS TRADE I/S (Nu: Cs Trade - Virklund Fritid og Kultur Mad og Catering I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.04.1997
Registreringsdato: 25.04.1997 -
SKIBUTIKKEN I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.04.1994
Registreringsdato: 26.04.1994
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
25.04.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.02.2018 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
26.04.1994 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Søren Fæster.