Søren Ross Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LAND I/S (Ejer) |
Største overskud: | 884' DKK KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (2017) |
Største underskud: | -1.916' DKK KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (2019) |
Største egenkapital: | 2.497' DKK KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (2018) |
Største gæld: | 7.168' DKK KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (2022) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af LAND SOFTWARE A/S (18 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1997 hos LAND I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Hans Kragh at Søren Ross Sørensen stiftede LAND I/S den dag i januar 1997. Titlen som Ejer og Stifter havde Søren i 9 år 2 måneder, inden stoppet den 31. marts 2006.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SØREN ROSS SØRENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LAND SOFTWARE A/S
Via SØREN ROSS SØRENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LAND SOFTWARE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2006 -
SØREN ROSS SØRENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2008
Tidslinje (9)
-
KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
LAND SOFTWARE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2020
Registreringsdato: 30.05.2020 -
KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2008
Registreringsdato: 16.12.2008
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2008 - 01.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2006 - 30.05.2020
Direktør og Reel ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1997 - 31.03.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor LAND SOFTWARE A/S landede et overskud på 570' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 99' DKK (LAND SOFTWARE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.014' DKK (KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.923' DKK (LAND SOFTWARE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -333' DKK (KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Hans Kragh.