Christina Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dan Alert v/Christina Williams Møller (Ejer) |
Største overskud: | 286' DKK MW-RELATIONS ApS (2021-22) |
Største underskud: | -111' DKK MW-RELATIONS ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 241' DKK MW-RELATIONS ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.798' DKK MW-RELATIONS ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos MW-RELATIONS ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dan Alert v/Christina Williams Møller (20 år 1 måned) |
Det startede for alvor en dag i 1996 ved Dan Alert v/Christina Williams Møller (tidligere C W DÆK V/CHRISTINA W MØLLER) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Christina Møller der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Christina i 20 år 1 måned, før stoppet den 31. december 2016.
Virksomheden opererede indenfor serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
02022020 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DAYA Logistik ApS
Via 02022020 ApS -
MW-RELATIONS ApS
Via 02022020 ApS
Tidslinje (19)
-
Tempo24-7 IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.12.2021
Registreringsdato: 02.12.2021 -
W-M Holding IvS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
02022020 ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2020
Registreringsdato: 01.06.2020
Blå bog (fortsat)
Christina har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.06.2018 - 02.12.2021
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Ejer
27.07.2018 - 26.05.2021
Ejerandel: 5% -
Reel ejer og Direktør
12.05.2020 - 01.06.2020
Ejerandel: 55% -
Reel ejer og Direktør
12.05.2020 - 01.06.2020
Ejerandel: 55% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
06.05.2020 - 01.06.2020
Ejer
06.05.2020 - 31.05.2020
Reel ejer
01.06.2020 - 01.06.2020
Ejer
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor MW-RELATIONS ApS kunne offentliggøre et underskud på 111' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Alex William Møller.