Alex William Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2016 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | UChoose I/S (Ejer) |
Største overskud: | 286' DKK MW-RELATIONS ApS (2021-22) |
Største underskud: | -111' DKK MW-RELATIONS ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 241' DKK MW-RELATIONS ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.798' DKK MW-RELATIONS ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos MW-RELATIONS ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af 02022020 ApS (4 år 4 måneder) |
Det begyndte den dag i 2016 hos UChoose I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Rasmus Leth Ravnsborg, Ida Rud Krogh at Alex William Møller stiftede UChoose I/S den dag i december 2016. Titlen som Ejer og Stifter havde Alex i 1 år 8 måneder, inden stoppet den 25. august 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. august 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
02022020 ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DAYA Logistik ApS
Via 02022020 ApS -
MW-RELATIONS ApS
Via 02022020 ApS
Direktørposter (3)
-
DAYA Logistik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2020 -
02022020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2020 -
MW-RELATIONS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2020
Tidslinje (8)
-
W-M Holding IvS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
MW-RELATIONS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2020
Registreringsdato: 01.06.2020 -
02022020 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2020
Registreringsdato: 01.06.2020
Blå bog (fortsat)
Alex har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
13.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via 02022020 ApS -
Direktør
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
13.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via 02022020 ApS -
Stifter og Ejer
06.05.2020 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
27.07.2018 - 26.05.2021
Ejerandel: 22,5% -
Stifter og Ejer
01.12.2016 - 25.08.2018
Reel ejer
12.12.2016 - 25.08.2018
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor MW-RELATIONS ApS landede et overskud på 286' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor MW-RELATIONS ApS landede et underskud på 111' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Alex' netværk er Christina Møller.