Steffen Fisker Knold
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ÅRSLEV DYREKLINIK I/S (Ejer) |
Største overskud: | 8.222' DKK Årslev Dyreklinik A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 18.133' DKK Årslev Dyreklinik A/S (2019) |
Største gæld: | 5.165' DKK Årslev Dyreklinik A/S (2020) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos Årslev Dyreklinik A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ÅRSLEV DYREKLINIK I/S (23 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1996 hos ÅRSLEV DYREKLINIK I/S med titlen som Ejer. Steffen Fisker Knold købte en part af virksomheden d. 1. januar 1996 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Steffen af: Peter Fisker Knold. Titlen som Ejer bestred Steffen i 23 år 5 måneder, før stoppet d. 30. juni 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen dyrlæger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Carla Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Årslev Dyreklinik A/S
Via Carla Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Carla Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2019 -
Årslev Dyreklinik A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Årslev Dyreklinik A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.06.2019
Ejendomme (5)
Tidslinje (12)
-
Årslev Dyreklinik A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019 -
Knold Holding af 1.8.2019 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019 -
Carla Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019
Blå bog (fortsat)
Steffen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
05.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2019 - 05.09.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.06.2019 - 05.09.2019
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
04.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.1996 - 30.06.2019
Ejerandel: 50%
Steffen Fisker Knold er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Carla Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.436' DKK. Igennem holdingselskabet Carla Holding ApS har Steffen derfor også ejerandele i Årslev Dyreklinik A/S (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Steffen Fisker Knold, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Årslev Dyreklinik A/S kunne offentliggøre et overskud på 8.222' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.222' DKK (Årslev Dyreklinik A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.436' DKK (Carla Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.754' DKK (Årslev Dyreklinik A/S).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Peter Fisker Knold.