Peter Fisker Knold
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1991 (33 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ÅRSLEV DYREKLINIK I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 8.222' DKK Årslev Dyreklinik A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 18.133' DKK Årslev Dyreklinik A/S (2019) |
Største gæld: | 5.165' DKK Årslev Dyreklinik A/S (2020) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos Årslev Dyreklinik A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ÅRSLEV DYREKLINIK I/S (28 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1991 hos ÅRSLEV DYREKLINIK I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Peter Fisker Knold der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Peter i 28 år 5 måneder, inden stoppet den 30. juni 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dyrlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fie Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Årslev Dyreklinik A/S
Via Fie Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Fie Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Årslev Dyreklinik A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.06.2019
Ejendomme (4)
Tidslinje (11)
-
Årslev Dyreklinik A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019 -
Knold Holding af 1.8.2019 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019 -
Fie Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
05.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2019 - 05.09.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.06.2019 - 05.09.2019
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
04.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1991 - 30.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Fisker Knold er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fie Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.148' DKK. Gennem sit holdingselskab Fie Holding ApS har Peter dermed også andele i Årslev Dyreklinik A/S (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Fisker Knold, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Årslev Dyreklinik A/S landede et overskud på 3.611' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.222' DKK (Årslev Dyreklinik A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.148' DKK (Fie Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.754' DKK (Årslev Dyreklinik A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Steffen Fisker Knold.