Bente Kaastrup-Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. jan. 1983 (41 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VINDINGGÅRD CENTER FORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 954' DKK Vindinggård Dyreklinik ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.726' DKK Nattergal Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 914' DKK Vindinggård Dyreklinik ApS (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Vindinggård Dyreklinik ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af VINDINGGÅRD DYREKLINIK V/DYRLÆGERNE B KAASTRUP-LARSEN OG LARS FENGER NIELSEN (29 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1983 ved VINDINGGÅRD CENTER FORENING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bente Kaastrup-Larsen i 21 år 1 måned, før stoppet den 19. februar 2004.
Nu arbejder virksomheden med erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nattergal Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Vindinggård Dyreklinik ApS
Via Nattergal Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Nattergal Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2019 -
Vindinggård Dyreklinik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Vindinggård Dyreklinik ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.06.2019
Tidslinje (12)
-
Nattergal Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.07.2019
Registreringsdato: 11.07.2019 -
Nattergal Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.07.2019
Registreringsdato: 10.07.2019 -
VINDINGGÅRD DYREKLINIK V/DYRLÆGERNE B KAASTRUP-LARSEN OG LARS FENGER NIELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019
Blå bog (fortsat)
Bente har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
27.06.2019 - 11.07.2019
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.06.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
28.06.2019 - 10.07.2019
Direktør
28.06.2019 - Stadig aktiv
Ejer
11.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1990 - 30.06.2019
Reel ejer
01.03.1990 - 30.06.2019
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
19.01.1983 - 19.02.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Bente Kaastrup-Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nattergal Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.726' DKK. Igennem holdingselskabet Nattergal Holding ApS har Bente derfor også ejerandele i Vindinggård Dyreklinik ApS (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Bente Kaastrup-Larsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Vindinggård Dyreklinik ApS kunne offentliggøre et overskud på 954' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 809' DKK (Vindinggård Dyreklinik ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.726' DKK (Nattergal Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.041' DKK (Vindinggård Dyreklinik ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bente' netværk er Lars Fenger Nielsen.