Lars Fenger Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VINDINGGÅRD DYREKLINIK V/DYRLÆGERNE B KAASTRUP-LARSEN OG LARS FENGER NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 954' DKK Vindinggård Dyreklinik ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.726' DKK Nattergal Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 914' DKK Vindinggård Dyreklinik ApS (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Vindinggård Dyreklinik ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af VINDINGGÅRD DYREKLINIK V/DYRLÆGERNE B KAASTRUP-LARSEN OG LARS FENGER NIELSEN (29 år 5 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1990 hos VINDINGGÅRD DYREKLINIK V/DYRLÆGERNE B KAASTRUP-LARSEN OG LARS FENGER NIELSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Bente Kaastrup-Larsen at Lars Fenger Nielsen stiftede VINDINGGÅRD DYREKLINIK V/DYRLÆGERNE B KAASTRUP-LARSEN OG LARS FENGER NIELSEN den dag i januar 1990. Titlen som Ejer og Stifter havde Lars i 29 år 5 måneder, inden stoppet den 30. juni 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dyrlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nattergal Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Vindinggård Dyreklinik ApS
Via Nattergal Holding ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
Vindinggård Dyreklinik ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2019
Tidslinje (4)
-
Nattergal Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.07.2019
Registreringsdato: 11.07.2019 -
VINDINGGÅRD DYREKLINIK V/DYRLÆGERNE B KAASTRUP-LARSEN OG LARS FENGER NIELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
Vindinggård Dyreklinik ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2019
Registreringsdato: 27.06.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
11.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.01.1990 - 30.06.2019
Reel ejer
01.03.1990 - 30.06.2019
Ejerandel: 50%
Lars Fenger Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nattergal Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.726' DKK. Gennem sit holdingselskab Nattergal Holding ApS har Lars dermed også andele i Vindinggård Dyreklinik ApS (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Lars Fenger Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Nattergal Holding ApS landede et overskud på 615' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 809' DKK (Vindinggård Dyreklinik ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.726' DKK (Nattergal Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.041' DKK (Vindinggård Dyreklinik ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Bente Kaastrup-Larsen.