Thomas Sebastian Ulbæk Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | T-Rex Engineering I/S (Ejer) |
Største overskud: | 273' DKK T-REX ENGINEERING ApS (2014-15) |
Største underskud: | -4.020' DKK T-REX ENGINEERING ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 895' DKK T-REX ENGINEERING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 9.764' DKK T-REX ENGINEERING ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos T-REX ENGINEERING ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af T-REX ENGINEERING ApS (11 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1996 ved T-Rex Engineering I/S (tidligere T-Rex Engineering) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Lars Dahl-Jørgensen at Thomas Sebastian Ulbæk Jensen stiftede T-Rex Engineering I/S den dag i juni 1996. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 6 år 1 måned, før stoppet den 1. august 2002.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af musikinstrumenter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. august 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ulbæk Holding, Vejle ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dahl & Ulbæk ApS
Via Ulbæk Holding, Vejle ApS
Direktørposter (1)
-
Ulbæk Holding, Vejle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Dahl & Ulbæk ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
Anpartsselskabet af 19. februar 2019, Vejle (Nu: Dahl & Ulbæk ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021 -
Dahl & Ulbæk ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021 -
Anpartsselskabet af 19. februar 2019, Vejle (Nu: Dahl & Ulbæk ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2021
Registreringsdato: 30.05.2021
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.02.2019 - Stadig aktiv
Ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.02.2019 - 31.05.2021
Reel ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
24.04.2009 - 10.02.2020
Direktør
24.04.2009 - 03.12.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.04.2002 - 06.02.2007
Bestyrelsesmedlem
06.02.2007 - 14.01.2019
Direktør
10.05.2012 - 31.12.2018
Reel ejer
02.11.2012 - 21.12.2018
Bestyrelsesmedlem
15.01.2019 - 21.02.2019
Ejerandel: 26,32% -
Direktør
01.01.2009 - 24.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Sebastian Ulbæk Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ulbæk Holding, Vejle ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 208' DKK. Gennem holdingselskabet Ulbæk Holding, Vejle ApS har Thomas derfor også andele i Dahl & Ulbæk ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Thomas Sebastian Ulbæk Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor T-REX ENGINEERING ApS kunne fremvise et overskud på 273' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor T-REX ENGINEERING ApS kunne fremvise et underskud på 4.020' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 156' DKK (Dahl & Ulbæk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 454' DKK (Dahl & Ulbæk ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 208' DKK (Ulbæk Holding, Vejle ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Lars Dahl-Jørgensen.