Lars Dahl-Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | T-Rex Engineering I/S (Ejer) |
Største overskud: | 273' DKK T-REX ENGINEERING ApS (2014-15) |
Største underskud: | -4.020' DKK T-REX ENGINEERING ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 895' DKK T-REX ENGINEERING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 9.764' DKK T-REX ENGINEERING ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos T-REX ENGINEERING ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af T-REX ENGINEERING ApS (12 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1996 ved T-Rex Engineering I/S (tidligere T-Rex Engineering) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Thomas Sebastian Ulbæk Jensen at Lars Dahl-Jørgensen stiftede T-Rex Engineering I/S den dag i juni 1996. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lars i 6 år 1 måned, før stoppet den 1. august 2002.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af musikinstrumenter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. august 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Eddie Holding, Vejle ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dahl & Ulbæk ApS
Via Eddie Holding, Vejle ApS
Direktørposter (2)
-
Dahl & Ulbæk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2019 -
Eddie Holding, Vejle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Dahl & Ulbæk ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.02.2019
Tidslinje (20)
-
DAHL-JØRGENSEN HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.01.2020
Registreringsdato: 30.01.2020 -
Eddie Holding, Vejle ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.12.2019
Registreringsdato: 18.12.2019 -
DAHL-JØRGENSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.12.2019
Registreringsdato: 03.12.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.02.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
19.02.2019 - Stadig aktiv
Ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.04.2009 - 03.12.2019
Ejer
02.11.2011 - 30.01.2020
Reel ejer
28.09.2018 - 30.01.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.04.2002 - 06.02.2007
Bestyrelsesmedlem
06.02.2007 - 21.02.2019
Direktør
10.05.2012 - 31.12.2018
Reel ejer
02.11.2012 - 21.12.2018
Direktør
15.01.2019 - 21.02.2019
Ejerandel: 26,32% -
Direktør
01.01.2009 - 24.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Dahl-Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Eddie Holding, Vejle ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 208' DKK. Igennem holdingselskabet Eddie Holding, Vejle ApS har Lars derfor også ejerandele i Dahl & Ulbæk ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Lars Dahl-Jørgensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor T-REX ENGINEERING ApS kunne offentliggøre et overskud på 273' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor T-REX ENGINEERING ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.020' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 156' DKK (Dahl & Ulbæk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 454' DKK (Dahl & Ulbæk ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 208' DKK (Eddie Holding, Vejle ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Rikke Dahl-Jørgensen.