Torben Holger Krøyer
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TK MONTERING V/TORBEN KRØYER (Ejer) |
Største overskud: | 1.691' DKK TOICO A/S (2023) |
Største underskud: | -20' DKK TOICO A/S (2015) |
Største egenkapital: | 2.808' DKK TOICO A/S (2023) |
Største gæld: | 7.820' DKK TOICO A/S (2016) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos TOICO VENTILATION A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af TOICO A/S (22 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 i TK MONTERING V/TORBEN KRØYER som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Torben Holger Krøyer der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Torben i 5 år 2 måneder, inden stoppet d. 1. juli 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. juli 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TOICO A/S
Ejerandel: 100% -
TOICO VENTILATION A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
TOICO VENTILATION A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2010 -
TOICO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2002
Bestyrelsesposter (2)
-
TOICO VENTILATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.2010 -
TOICO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
TENCA ENTREPRISE ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.10.2012
Registreringsdato: 16.10.2012 -
TENCA ENTREPRISE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.03.2011
Registreringsdato: 23.03.2011 -
TOICO VENTILATION A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.01.2010
Registreringsdato: 18.01.2010
Blå bog (fortsat)
Torben har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.03.2011 - 16.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.1999 - 01.12.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.04.1997 - 01.07.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor TOICO A/S fremviste et overskud på 1.691' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor TOICO A/S fremviste et underskud på 20' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Stefan Mogensen.