Stefan Mogensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | REVISIONSFIRMAET ERIK FAURBY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.691' DKK TOICO A/S (2023) |
Største underskud: | -20' DKK TOICO A/S (2015) |
Største egenkapital: | 2.808' DKK TOICO A/S (2023) |
Største gæld: | 7.820' DKK TOICO A/S (2016) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos TOICO VENTILATION A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af REVISIONSFIRMAET ERIK FAURBY A/S (12 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1990 ved REVISIONSFIRMAET ERIK FAURBY A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Stefan Mogensen i 12 år 1 måned, før fratrædelsen den 28. februar 2002.
Nu opererer virksomheden indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 10' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Stala ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
miniSERVIETTEN.dk ApS
Via Stala ApS
Direktørposter (1)
-
Stala ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
TOICO VENTILATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2021 -
TOICO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Gilleleje Handels- og turist- forening
Fratrådt som repræsentantDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
Gilleleje Handels- og turist- forening
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
TOICO VENTILATION A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2021
Registreringsdato: 13.12.2021
Blå bog (fortsat)
Stefan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
19.03.2024 - 19.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2017 - 31.12.2019
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Stala ApS landede et overskud på 404' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.691' DKK (TOICO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.808' DKK (TOICO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 454' DKK (Stala ApS).
En af de forbindelser som går igen i Stefan' netværk er Torben Holger Krøyer.