Jes Frank Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1988 (36 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JES MADSEN ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af FARUM - VÆRLØSE RIDESKOLE V/JENS MADSEN /GITTE JENSEN (32 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1988 i JES MADSEN ApS (tidligere ApS SPKR NR. 2085) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jes Frank Madsen i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 18. november 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. april 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FARUM - VÆRLØSE RIDESKOLE V/JENS MADSEN /GITTE JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
ApS SPKR NR. 2085 (Nu: JES MADSEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.11.1992
Registreringsdato: 18.11.1992 -
FARUM - VÆRLØSE RIDESKOLE V/JENS MADSEN /GITTE JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.1992
Registreringsdato: 12.06.1992 -
ApS SPKR NR. 2085 (Nu: JES MADSEN ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.1988
Registreringsdato: 01.08.1988
Blå bog (fortsat)
Jes har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
12.06.1992 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.08.1988 - 18.11.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jes' netværk er Birgitte Jensen.