Henrik Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 17. okt. 1994 (29 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SoftInvent (Ejer) |
Største overskud: | 683' DKK SoftInvent IVS (Nu: SoftInvent ApS) (2023) |
Største underskud: | -20' DKK domusmio ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 980' DKK SoftInvent IVS (Nu: SoftInvent ApS) (2023) |
Største gæld: | 312' DKK SoftInvent IVS (Nu: SoftInvent ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SoftInvent IVS (Nu: SoftInvent ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SoftInvent (22 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1994 hos SoftInvent (tidligere Awake Systems Henrik Laursen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Henrik Laursen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Henrik i 22 år 2 måneder, inden stoppet den 31. december 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SoftInvent ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
domusmio ApS
Via SoftInvent ApS
Direktørposter (2)
-
SoftInvent ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2017 -
domusmio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
SoftInvent ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.08.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
domusmio ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2017
Registreringsdato: 06.09.2017 -
SoftInvent IVS (Nu: SoftInvent ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.08.2017
Registreringsdato: 08.08.2017 -
SoftInvent IVS (Nu: SoftInvent ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 08.08.2017
Registreringsdato: 08.08.2017
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
17.10.1994 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
14.04.2003 - 30.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
11.01.2001 - 15.02.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Laursen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SoftInvent ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 980' DKK. Gennem sit holdingselskab SoftInvent ApS har Henrik dermed også andele i domusmio ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Laursen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SoftInvent IVS (Nu: SoftInvent ApS) landede et overskud på 683' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor domusmio ApS landede et underskud på 20' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 683' DKK (SoftInvent IVS (Nu: SoftInvent ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14' DKK (domusmio ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 980' DKK (SoftInvent IVS (Nu: SoftInvent ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1' DKK (domusmio ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Bo Hauerberg.