Tobias Gath
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MULTI TECH V/TOBIAS GATH (Ejer) |
Største overskud: | 8.205' DKK AB A/S (2014) |
Største underskud: | -17.595' DKK AB A/S (2023) |
Største egenkapital: | 26.083' DKK AB A/S (2022) |
Største gæld: | 7.664' DKK K/S HØJMOSEHUS (2013-14) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos AB A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TGATH ApS (15 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1999 ved MULTI TECH V/TOBIAS GATH i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Christian Gath at Tobias Gath stiftede MULTI TECH V/TOBIAS GATH den dag i april 1999. Rollen som Ejer og Stifter bestred Tobias i 4 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TGATH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MULTITECH ApS
Via TGATH ApS
Direktørposter (1)
-
TGATH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (54)
-
I/S Vedbæk (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015 -
MULTITECH ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.11.2012
Registreringsdato: 22.11.2012 -
NORDIC INVEST ApS (Nu: MPBO ENTREPRISE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.05.2011
Registreringsdato: 13.05.2011
Blå bog (fortsat)
Tobias har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
17.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.05.2003 - 14.10.2004
Bestyrelsesmedlem
04.04.2007 - 17.12.2007
Direktør
17.12.2007 - 22.11.2012
Reel ejer
01.01.2010 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - 14.08.2020
Reel ejer
15.08.2020 - 30.11.2020
Reel ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 01.01.2015
Reel ejer
16.10.2017 - 31.12.2017
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
21.03.2005 - 13.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.03.2007 - 05.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor TGATH ApS kunne fremvise et overskud på 133' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor TGATH ApS kunne fremvise et underskud på 88' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 152' DKK (MULTITECH ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.595' DKK (AB A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.488' DKK (AB A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 188' DKK (MULTITECH ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tobias' netværk er Christian Gath.