Christian Gath
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MULTI TECH V/TOBIAS GATH (Ejer) |
Største overskud: | 269' DKK MULTITECH ApS (2017-18) |
Største underskud: | -156' DKK CGATH ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 598' DKK CGATH ApS (2018-19) |
Største gæld: | 1.924' DKK MULTITECH ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MULTITECH ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af CGATH ApS (15 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1999 i MULTI TECH V/TOBIAS GATH med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Tobias Gath at Christian Gath stiftede MULTI TECH V/TOBIAS GATH den dag i april 1999. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Christian i 4 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CGATH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MULTITECH ApS
Via CGATH ApS
Direktørposter (2)
-
MULTITECH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2012 -
CGATH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
TELEFONSMEDEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2012
Registreringsdato: 30.11.2012 -
TELEFONSMEDEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2012
Registreringsdato: 30.11.2012 -
MULTITECH ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2012
Registreringsdato: 22.11.2012
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.05.2003 - 17.12.2007
Bestyrelsesmedlem
04.04.2007 - 17.12.2007
Reel ejer
01.01.2010 - 01.01.2020
Direktør
22.11.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
30.11.2012 - 30.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.03.2003 - 24.07.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1999 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor MULTITECH ApS kunne offentliggøre et overskud på 269' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor CGATH ApS kunne offentliggøre et underskud på 156' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Tobias Gath.