Anna-Grethe Ravn Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1974 (49 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | VOGNMANDSVIRKSOMHED ANNE GRETHE RAVN HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.997' DKK RYDHOF HOLDING A/S (2013-14) |
Største underskud: | -2.740' DKK RYDHOF HOLDING A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 37.775' DKK RYDHOF HOLDING A/S (2013-14) |
Største gæld: | 20.721' DKK DAN-EQUIP A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos DAN-EQUIP A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af VOGNMANDSVIRKSOMHED ANNE GRETHE RAVN HANSEN (35 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for flere år siden ved VOGNMANDSVIRKSOMHED ANNE GRETHE RAVN HANSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Anna-Grethe Ravn Hansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Anna-Grethe i 35 år 10 måneder, før stoppet den 30. september 2010.
Virksomheden opererede indenfor vejgodstransport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2010.
Bestyrelsesposter (2)
-
DAN-EQUIP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.12.1996 -
RYDHOF HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
ANSGAR MISSIONSHOTELLET, ESBJERG ApS (Nu: TAURUSVEJ 18 ESBJERG ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2012
Registreringsdato: 22.10.2012 -
VOGNMANDSVIRKSOMHED ANNE GRETHE RAVN HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2010
Registreringsdato: 30.09.2010 -
P.R. SHIPPING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2009
Registreringsdato: 30.01.2009
Blå bog (fortsat)
Anna-Grethe har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.12.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1979 - 22.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1974 - 30.09.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1976 - 30.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Anna-Grethe Ravn Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved RYDHOF HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 2.997' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved RYDHOF HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 2.740' DKK.
Anna-Grethe har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 3 måneder fra 1979 til 2012 hos TAURUSVEJ 18 ESBJERG ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.426' DKK (RYDHOF HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 25.599' DKK (RYDHOF HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.028' DKK (DAN-EQUIP A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anna-Grethe' netværk er Emil Peter Rydhof Hansen.