Jens Olav Bekhøi
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAFE` MORVILLE V/ANNE MARIE BÆKHØJ PEDERSEN OG JENS OLAV BÆKHØJ PEDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.219' DKK CAFE MORVILLE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: CAFE MORVILLE ApS) (2021) |
Største underskud: | -324' DKK Les Jeunes ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 3.609' DKK CAFE MORVILLE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: CAFE MORVILLE ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.749' DKK CAFE MORVILLE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: CAFE MORVILLE ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos CAFE MORVILLE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: CAFE MORVILLE ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CAFE MORVILLE ApS (19 år 3 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1996 ved CAFE` MORVILLE V/ANNE MARIE BÆKHØJ PEDERSEN OG JENS OLAV BÆKHØJ PEDERSEN med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Anne Marie Bækhøj at Jens Olav Bekhøi stiftede CAFE` MORVILLE V/ANNE MARIE BÆKHØJ PEDERSEN OG JENS OLAV BÆKHØJ PEDERSEN den dag i juli 1996. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jens i 9 år 6 måneder, før stoppet den 31. december 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SOLAV HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CAFE MORVILLE ApS
Via SOLAV HOLDING ApS -
Les Jeunes ApS
Via CAFE MORVILLE ApS
Direktørposter (2)
-
SOLAV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2008 -
CAFE MORVILLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.07.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
SOLAV HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.10.2008
Registreringsdato: 21.10.2008 -
CAFÉ MORVILLE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2008
Registreringsdato: 21.10.2008 -
SOLAV HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.10.2008
Registreringsdato: 21.10.2008
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer og Direktør
21.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.06.2005 - Stadig aktiv
Direktør
19.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
14.08.2008 - 21.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1996 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jens Olav Bekhøi er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SOLAV HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.806' DKK. Igennem holdingselskabet SOLAV HOLDING ApS har Jens derfor også ejerandele i CAFE MORVILLE ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Jens Olav Bekhøi, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor CAFE MORVILLE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: CAFE MORVILLE ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.219' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.036' DKK (Les Jeunes ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.609' DKK (CAFE MORVILLE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: CAFE MORVILLE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.098' DKK (Les Jeunes ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Anne Marie Bækhøj.