Anne Marie Bækhøj
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAFE` MORVILLE V/ANNE MARIE BÆKHØJ PEDERSEN OG JENS OLAV BÆKHØJ PEDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.219' DKK CAFE MORVILLE ApS (2021) |
Største underskud: | -324' DKK Les Jeunes ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 3.609' DKK CAFE MORVILLE ApS (2023) |
Største gæld: | 1.749' DKK CAFE MORVILLE ApS (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos CAFE MORVILLE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CAFE MORVILLE ApS (19 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1996 ved CAFE` MORVILLE V/ANNE MARIE BÆKHØJ PEDERSEN OG JENS OLAV BÆKHØJ PEDERSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jens Olav Bekhøi at Anne Marie Bækhøj stiftede CAFE` MORVILLE V/ANNE MARIE BÆKHØJ PEDERSEN OG JENS OLAV BÆKHØJ PEDERSEN den dag i juli 1996. Rollen som Ejer og Stifter havde Anne i 9 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CAFE MORVILLE ApS
Via MIE HOLDING ApS -
Les Jeunes ApS
Via CAFE MORVILLE ApS
Direktørposter (2)
-
MIE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2008 -
CAFE MORVILLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.07.2005
Tidslinje (7)
-
MIE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.10.2008
Registreringsdato: 21.10.2008 -
CAFÉ MORVILLE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2008
Registreringsdato: 21.10.2008 -
MIE HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.10.2008
Registreringsdato: 21.10.2008
Blå bog (fortsat)
Anne har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer og Direktør
21.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.06.2005 - Stadig aktiv
Direktør
19.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
14.08.2008 - 21.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1996 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anne Marie Bækhøj er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MIE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.864' DKK. Gennem sit holdingselskab MIE HOLDING ApS har Anne dermed også andele i CAFE MORVILLE ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Anne Marie Bækhøj, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor CAFE MORVILLE ApS landede et overskud på 1.219' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.036' DKK (Les Jeunes ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.609' DKK (CAFE MORVILLE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.098' DKK (Les Jeunes ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Jens Olav Bekhøi.